Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-03-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Klaksvigsgade 12, 5. th., 2300 København S (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Direktion: John Peter Boesen (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor investering, samt dertil knyttet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-20 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Legale ejere: ANNI-JOB Invest ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-20 tilføjes Navne: ANNI-JOB Feeder III Holding ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Reelle ejere: John Peter Boesen (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Stiftere: Søren Fogh (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af direktionen eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Vedtægter: 2024-03-20 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-04-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIF III Feeder no. 1 ApS. (offentliggjort 2024-04-11)