Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Hvidhvask | Direktion | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-03-21 tilføjes Bestyrelse: Emilie Gjervig Strømvig (formand) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-20 fjernes Bestyrelse: Jan Strømvig (formand) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-18 tilføjes Bestyrelse: Jan Strømvig (formand) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-18 tilføjes Direktion: Jan Strømvig (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-18 tilføjes Legale ejere: Emilie Gjervig Strømvig, Jacob Gjervig Strømvig, Mads Østergaard Strømvig, Jan Strømvig (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Stationsvej 41, 3., 5000 Odense C (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller indirekte, at erhverve og eje kapitalandele i andre selskaber og drive investeringsvirksomhed, samt anden dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-18 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 44.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Navne: JemBo Invest ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Reelle ejere: Emilie Gjervig Strømvig, Jacob Gjervig Strømvig, Mads Østergaard Strømvig, Jan Strømvig (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Stiftere: Mads Østergaard Strømvig, Jan Strømvig, Jacob Gjervig Strømvig, Emilie Gjervig Strømvig (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør og bestyrelsesformand. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Vedtægter: 2024-03-17 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JemBo Ejendomme ApS. (offentliggjort 2024-03-25)