Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 78, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-09-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 78, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-04-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Danish Powder Handling ApS. (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-03-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndermarken 78, 4340 Tølløse (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-03-14 tilføjes Direktion: Frederik Stampe Valeur (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-14 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Kontaktoplysninger: fvaleur@gmail.com (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Legale ejere: Frederik Stampe Valeur (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Navne: Relentless ApS (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Reelle ejere: Frederik Stampe Valeur (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Stiftere: Frederik Stampe Valeur (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Vedtægter: 2024-03-14 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-21)