Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Virksomhedsstatus | Hvidhvask | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-04-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 92, 6880 Tarm (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Vardevej 92, 6880 Tarm (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-01 tilføjes Direktion: Connie Petersen Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: connie.trold@bbsyd.dk (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-04-01 tilføjes Legale ejere: Connie Petersen Kristensen, Martin Petersen Kristensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-04-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vardevej 92, 6880 Tarm (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-03-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive detailhandels virksomhed, samt beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-04-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Navne: Købmanden i Lyne ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Reelle ejere: Connie Petersen Kristensen, Martin Petersen Kristensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Stiftere: Connie Petersen Kristensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Vedtægter: 2024-03-07 (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-20)