Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-03-21 fjernes Kontaktoplysninger: emiliestaal@gmail.com (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 tilføjes Kontaktoplysninger: emiliestaal@gmail.com (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahlmanns Alle 4, st. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Direktion: Emilie Staal (direktør) (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-13 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Legale ejere: Emilie Staal (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Navne: OVERDRIVE HOLDINGS ApS (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Reelle ejere: Emilie Staal (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Stiftere: Emilie Staal (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Vedtægter: 2024-03-13 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-03-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: ICONS ApS. (offentliggjort 2024-03-21)