Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Kapital | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 fjernes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-05-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen, Jan Jensen (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-04-30 fjernes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen, Jan Jensen (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-03-14 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-14 tilføjes Kapital (Kapital): 20.444.444,44 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-12 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-14 tilføjes Vedtægter: 2024-03-14 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-12 tilføjes Vedtægter: 2024-03-12 (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Trindholmsgade 4, 4., 6000 Kolding (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Møller Jochimsen (formand) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Direktion: Henrik Skaarup Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb, opførelse, udlejning og salg af fast ejendom og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-12 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Legale ejere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Smedeland 28 ApS (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Reelle ejere: Henrik Skaarup Nielsen, Jan Jensen (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-03-12 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Stiftere: Jensen & Nielsen Gruppen A/S (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og formanden i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-14)
Den 2024-03-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-14)