Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Formål | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2024-04-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongsdalvej 23, 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Direktion: Henrik Åge Rye Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Legale ejere: R.Y.E. ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Navne: R.Y.E. EdTech Holding ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Reelle ejere: Henrik Åge Rye Nielsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-04-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongsdalvej 23, 2720 Vanløse (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Direktion: Henrik Åge Rye Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber og dermed forbundne aktiviteter. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Legale ejere: R.Y.E. ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Navne: R.Y.E. EdTech Holding ApS (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Reelle ejere: Henrik Åge Rye Nielsen (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion i forening. (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Vedtægter: 2024-03-13 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-04-18)
Den 2024-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-04-18)