Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 30, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 30, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-03-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NordStar Medical ApS. (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 30, 4. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-03-11 tilføjes Direktion: Kai Henrik Wiborg Lange (direktør) (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber, investering samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Kai Henrik Wiborg Lange, Christian Rothe (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Navne: KACH Medical ApS (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Reelle ejere: Kai Henrik Wiborg Lange, Christian Rothe (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Stiftere: Kai Henrik Wiborg Lange, Christian Rothe (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-13)
Den 2024-03-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-13)