Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stigsborgvej 36, 9400 Nørresundby (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 266, 3. th., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-06-07 tilføjes Hjemmeside: www.gregersmusic.dk (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-03-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Anna Anchers Vej 266, 3. th., 9200 Aalborg SV (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-03-05 tilføjes Direktion: Gregers Løvendahl Mogstad (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive finansierings-, handels-, investerings- og produktionsvirksomhed eller anden dermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-05 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Kontaktoplysninger: info@gregersmusic.dk (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Legale ejere: Gregers L. Mogstad Holding ApS (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Navne: Gregers Music Management ApS (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Reelle ejere: Gregers Løvendahl Mogstad (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Stiftere: Gregers L. Mogstad Holding ApS (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Vedtægter: 2024-03-05 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)