Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-23 tilføjes Legale ejere: Nans Gaunelle Holding ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-02-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Centrifugevej 374, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Direktion: Gorm Leo Carstensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-29 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af plast i ubearbejdet form (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Kontaktoplysninger: gorm@yngvik.com (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Legale ejere: YNGVIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-02-29 tilføjes Navne: Yngvik ApS (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Reelle ejere: Gorm Leo Carstensen (offentliggjort 2024-09-25)
Den 2024-02-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Stiftere: YNGVIK HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Vedtægter: 2024-02-29 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-02-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)