Sektion (alle) | |||||||
Vedtægter | Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-08 tilføjes Vedtægter: 2024-04-08 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-16 tilføjes Kontaktoplysninger: jj@tømrer-montage.dk (offentliggjort 2024-03-16)
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stenhøjs Alle 10, 6715 Esbjerg N (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Jannie Jacobsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: Jannie Jacobsen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Navne: JJ Jacobsen ApS (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jannie Jacobsen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Stiftere: Jannie Jacobsen (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Vedtægter: 2024-03-01 (offentliggjort 2024-04-09)
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-06)