Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-29 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-27 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Faksegade 5, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Direktion: Christopher Håkan Lennarth Franzen (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-27 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Legale ejere: Christopher Håkan Lennarth Franzen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Navne: Franzini Consulting ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Reelle ejere: Christopher Håkan Lennarth Franzen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Stiftere: Christopher Håkan Lennarth Franzen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Vedtægter: 2024-02-27 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-01)