Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Kapital | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-31 offentliggøres Regnskab 2024
Den 2024-03-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HP Elektronik-Montage ApS. (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-04-30 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-29 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-04-30 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-18 tilføjes Vedtægter: 2024-03-18 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 tilføjes Vedtægter: 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-18)
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 30, 2750 Ballerup (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Bestyrelse: Jens Dalsgaard Løgstrup (formand) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Bo Eilskov Knudsen (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved ejerskab og have interesser i andre virksomheder og hermed beslægtet virksomhed samt yde bistand og rådgivning, herunder i form af konsulentydelser, til de virksomheder, som det måtte have ejerskab eller interesser og til andre og hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-04-30 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: Christian Aarosin, Michael Tue Ravn, EXPON ApS, AAROSIN MANAGEMENT ApS, MIRATECH ApS. (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 fjernes Legale ejere: Christian Aarosin, Michael Tue Ravn (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 tilføjes Navne: HPE Holding 2024 ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jens Dalsgaard Løgstrup (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-05-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Stiftere: MIRATECH ApS., EXPON ApS, AAROSIN MANAGEMENT ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med én direktør. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-01)