Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-03-05 tilføjes Legale ejere: Sara Gardø Christensen, Emil Gardø Christensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-05 fjernes Legale ejere: Kim Gardø Christensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-01 tilføjes Legale ejere: Kim Gardø Christensen, SOKI HOLDING ApS (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-05 tilføjes Reelle ejere: Sara Gardø Christensen, Emil Gardø Christensen (offentliggjort 2024-03-20)
Den 2024-03-01 tilføjes Reelle ejere: Kim Gardø Christensen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Adelborgs Allé 31, 8240 Risskov (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Direktion: Anne Sophie Christensen (direktør) (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab samt drive virksomhed med investering og finansiering samt hermed beslægtet virksomhed, herunder at eje aktier og anparter i andre selskaber. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Navne: EMSA Holding ApS (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Stiftere: SOKI HOLDING ApS, Kim Gardø Christensen (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Vedtægter: 2024-03-01 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kick Green Invest ApS. (offentliggjort 2024-03-04)