Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Navne | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-17 tilføjes Kapital (Kapital): 380.000,00 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-17 tilføjes Vedtægter: 2024-05-17 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Mageltra ApS. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-04-19 tilføjes Legale ejere: CEIN Holding ApS (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-19 fjernes Legale ejere: Emil Bruntse Christensen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-04-19 tilføjes Navne: EAWA Holding ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-18 fjernes Navne: CEIN Holding ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-04-19 tilføjes Vedtægter: 2024-04-19 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-26 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viekær 21, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Direktion: Emil Bruntse Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve formuepleje, herunder investering i værdipapirer, og at besidde kapitalandele i andre kapitalselskaber samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-24 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-02-24 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Kontaktoplysninger: emil@emicon.dk (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Legale ejere: Emil Bruntse Christensen (offentliggjort 2024-04-22)
Den 2024-02-24 tilføjes Navne: CEIN Holding ApS (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-02-24 tilføjes Reelle ejere: Emil Bruntse Christensen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Stiftere: Emil Bruntse Christensen (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Vedtægter: 2024-02-24 (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-02-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-26)
Den 2024-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-26)