Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 tilføjes Kontaktoplysninger: michael@wurstbauer.com (offentliggjort 2024-02-20)
Den 2024-02-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Græsted Hovedgade 52, 3230 Græsted (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Bibranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Direktion: Michael Wurstbauer (adm. dir.) (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive snedkervirksomhed inden for gulvbelægninger og vægbeklædning samt udfører billedkunst. (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Hovedbranche: Udførelse af gulvbelægninger og vægbeklædning (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Legale ejere: Michael Wurstbauer (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Navne: Schleifkunst ApS (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Reelle ejere: Michael Wurstbauer (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Stiftere: Michael Wurstbauer (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Vedtægter: 2024-02-16 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-16)
Den 2024-02-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-16)