Sektion (alle) | |||||||
Formål | Vedtægter | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 tilføjes Vedtægter: 2024-03-11 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-03-01 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-03-01)
Den 2024-02-29 fjernes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-09 tilføjes Hovedbranche: Agenturhandel med brændstoffer, malme, metaller og kemiske produkter til industrien (offentliggjort 2024-03-04)
Den 2024-02-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrevænget 2, 5985 Søby Ærø (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Direktion: Rasmus Kock Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-06-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-09 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Kontaktoplysninger: rasmus.larsen1@yahoo.com (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Legale ejere: African Holdings ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Navne: Avanti Trading ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Kock Larsen (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Stiftere: African Holdings ApS (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Vedtægter: 2024-02-09 (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-13)
Den 2024-02-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-13)