Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-23 tilføjes Navne: Klimasikring Danmark ApS (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-22 fjernes Navne: Klimasikringdanmark ApS (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-02-23 tilføjes Vedtægter: 2024-02-23 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Albjergparken 23, 2. th., 2660 Brøndby Strand (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Direktion: Martin Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-09-30 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-30 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Legale ejere: Martin Nielsen (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Navne: Klimasikringdanmark ApS (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-01-30 tilføjes Reelle ejere: Martin Nielsen (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Stiftere: Martin Nielsen (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Vedtægter: 2024-01-30 (offentliggjort 2024-03-15)
Den 2024-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-09)