Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Binavne | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-15 tilføjes Navne: Moelsby Holding ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-14 fjernes Navne: Moelsby ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-08 tilføjes Navne: Moelsby ApS (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-15 tilføjes Vedtægter: 2024-02-15 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-08 tilføjes Vedtægter: 2024-02-08 (offentliggjort 2024-02-15)
Den 2024-02-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agerbækvej 4, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Binavne: MM bolig Invest ApS (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Direktion: Frederik Hornemann Moelsby (direktør) (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje ejerandele i andre selskaber samt andre investeringer efter ledelsens skøn. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-08 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Kontaktoplysninger: fmc1995@hotmail.com (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Legale ejere: Frederik Hornemann Moelsby (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Reelle ejere: Frederik Hornemann Moelsby (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Stiftere: Frederik Hornemann Moelsby (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-09)
Den 2024-02-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-09)