Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-11 tilføjes Legale ejere: Lundehøj Group Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-03-11 fjernes Legale ejere: Thor Lundehøj (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Boulevard 42, st. tv., 1720 København V (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Binavne: Plakatglad ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Direktion: Thor Lundehøj (direktør) (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-01 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med aviser og papirvarer (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Legale ejere: Thor Lundehøj, Mehlin Holding ApS (offentliggjort 2024-03-11)
Den 2024-02-01 tilføjes Navne: Lundehøj Mehlin Group ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Thor Lundehøj, Nikolaj Mehlin (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Stiftere: Thor Lundehøj, Mehlin Holding ApS (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 direktører i forening. (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Vedtægter: 2024-02-01 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-08)
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-08)