Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Emil Anker Jørgensen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Christina Krogsgård Nielsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Christina Krogsgård Nielsen | 06.01.2019 | |
Emil Anker Jørgensen | 01.05.2022 | Sønder Boulevard 34, 1720 København V |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Emil Anker Consulting ApS | 44618559 | NORMAL | Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (620200) |
Krogsgård Jørgensen Holding ApS | 44615975 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Krogsgård Jørgensen Holding ApS. |
Sidst opdateret den 06.02.2024 og angivet som gældende fra 05.02.2024 (236 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Krogsgård | 27068707 |
Krogsgård | 39755378 |
Krogsgård Electronics | 43348329 |
Krogsgården v/ Lars Bo Nielsen | 17487302 |
Krogsgård Jørgensen Holding ApS | 44615975 |
Krogsgård Media v/Niels Krogsgård | 34174881 |
Krogsgård v/ Peder K. Larsen | 26489377 |
Krogshave Consult ApS | 40569634 |
Krogshede Hereford | 16960985 |
Krogshede Project Management | 40133445 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil Anker Jørgensen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Christina Krogsgård Nielsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 60 % | 0 % | 0 % | 0 % | 20 % | 20 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Emil Anker Jørgensen(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 2 | 1 | 3 |
Christina Krogsgård Nielsen(virk.: 2) Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 0 | 2 |
Sum | 0 | 3 | 1 | 5 |
Pct. | 0 % | 33 % | 11 % | 56 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |