Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-31 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-05-30 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-16 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-04-15 fjernes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Direktion: Andreas Niels von Rosen (direktør) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er, direkte eller gennem kapitalandele i andre selskaber tilknyttet energibranchen, at udvikle, finansiere, drive og sælge vedvarende energi. (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-22 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Hovedbranche: Produktion af elektricitet (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Kontaktoplysninger: info@europeanenergy.com (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Legale ejere: EE PV Holding ApS, Copenhagen Energy Renewables A/S, Dansk Erhvervsbørs A/S (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Navne: Solar Park Ringive ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Reelle ejere: Knud Erik Andersen (offentliggjort 2024-04-19)
Den 2024-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Stiftere: EE PV Holding ApS, Dansk Erhvervsbørs A/S, Copenhagen Energy Renewables A/S (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Vedtægter: 2024-01-22 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-03)