Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, st., 2900 Hellerup (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-08-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusgade 118, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-02-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusgade 118, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-08-30)
Den 2024-02-01 tilføjes Bestyrelse: Anders Gottlieb Kjølbye Thomsen (formand) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Direktion: Asbjørn Kaas Kastaniegaard (direktør) (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning om aktiviteter relaterende til køb og salg af virksomheder, herunder porteføljetransformation, strategi, eksekvering og kompetenceopbygning. (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-01 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Legale ejere: AKastaniegaard Holding I ApS, Bak-Nielsen Holding I ApS, Aptus Holding I ApS, Lerstrøm Holding I ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Navne: Clarity Partners P/S (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Reelle ejere: Thomas Klemm Lerstrøm, Martin Gade Bak-Nielsen, Anders Gottlieb Kjølbye Thomsen, Asbjørn Kaas Kastaniegaard (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Stiftere: Lerstrøm Holding I ApS, Bak-Nielsen Holding I ApS, Aptus Holding I ApS, AKastaniegaard Holding I ApS (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Vedtægter: 2024-02-01 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 70 (offentliggjort 2024-02-03)
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-02-03)