Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Morten Ditmer Sørensen(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ali Khatam(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Riis(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
David Pisinger(virk.: 9) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Morten Sandlykke(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Gitte Amstrup Sandlykke(virk.: 8) Dir. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Morten Sandlykke | 01.01.2007 | Fridtjof Nansens Vej 15, 9800 Hjørring |
Gitte Amstrup Sandlykke | 25.08.2008 | Fridtjof Nansens Vej 15, 9800 Hjørring |
Morten Ditmer Sørensen | 12.11.2011 | Søtoften 9, 8600 Silkeborg |
David Pisinger | 01.11.2012 | Yrsavej 7, 2000 Frederiksberg |
Morten Riis | 01.06.2015 | Laskedalen 129, 8220 Brabrand |
Ali Khatam | 01.07.2015 | Skæring Havvej 23, 8250 Egå |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (23) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Arensbach Entreprise A/S | 40200207 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Arpa Nordics ApS | 43142887 | NORMAL | Detailhandel med andre varer i.a.n. (477890) |
Bagstage ApS | 43794671 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
CHRISCO INVEST ApS | 25598962 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
DALGAS AVENUE 40, 8000 ÅRHUS C ApS | 29320632 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
DANSK ERHVERVSPROJEKT A/S | 10237947 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
GENERAL MEDICAL ApS | 73623316 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Holdingselskabet Arensbach ApS | 39245655 | NORMAL | Gennemløbsholdingselskaber (642030) |
Inaktivt selskab : tidligere nybyg-afd. ApS | 35860509 | NORMAL | Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (433200) |
Konsius ApS | 43674625 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
POUL ERIK RIND HOLDING A/S | 28716095 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
PRODUKTIONSVEJ 3, 2600 GLOSTRUP ApS | 29320640 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Pondoo ApS | 44602822 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
QAMPO ApS | 36430443 | NORMAL | Computerprogrammering (620100) |
Qeeper ApS | 43608304 | NORMAL | Anden udgivelse af software (582900) |
RBS A/S | 76651728 | NORMAL | Opførelse af bygninger (412000) |
SANTAX MEDICO A/S | 66441318 | NORMAL | Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (464620) |
SPEJLBUEN A/S | 16822388 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (711210) |
SUZLON ENERGY A/S | 28101120 | NORMAL | Ikke-finansielle hovedsæders virksomhed (701010) |
THOMAS HOLDING ÅRHUS ApS | 32644066 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
TOPTEAM ApS | 21503584 | NORMAL | Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (711220) |
Thomas Group Manufacturing A/S | 34612722 | NORMAL | Fremstilling af metalkonstruktioner og dele heraf (251100) |
Udlejningsejendom: Arensbach Huset ApS | 41763507 | NORMAL | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
Pondoo ApS. |
Sidst opdateret den 08.02.2024 og angivet som gældende fra 02.02.2024 (244 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Pondlink ApS | 28517424 |
Pondman Energy ApS | 43165062 |
Pondman Group ApS | 43162497 |
Pond Nature Technology ApS | 43174304 |
Pondoo ApS | 44602822 |
Pond Plant Plastic ApS | 43174304 |
Pond Plant Plastics ApS | 43174304 |
Pond Plant Plastic Technology ApS | 43174304 |
pond Production ApS | 40616470 |
Pond Punk ApS | 43117947 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Morten Ditmer Sørensen(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
Ali Khatam(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Morten Riis(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
David Pisinger(virk.: 9) Reelle ejere | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Morten Sandlykke(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Gitte Amstrup Sandlykke(virk.: 8) Dir. | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 77 % | 0 % | 0 % | 0 % | 19 % | 5 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Morten Ditmer Sørensen(virk.: 23) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 15 | 9 | 1 | 20 |
Ali Khatam(virk.: 10) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 5 | 7 | 1 | 9 |
Morten Riis(virk.: 7) Bestyrelsesmedlem, Reelle ejere | 6 | 4 | 0 | 8 |
David Pisinger(virk.: 9) Reelle ejere | 2 | 1 | 2 | 8 |
Morten Sandlykke(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 19 | 8 | 0 | 5 |
Gitte Amstrup Sandlykke(virk.: 8) Dir. | 5 | 4 | 0 | 5 |
Sum | 52 | 33 | 4 | 55 |
Pct. | 36 % | 23 % | 3 % | 38 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |