Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Interessenter | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Torv 7, 1., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhusene 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-03 tilføjes Kontaktoplysninger: info@spi-adm.dk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-06-02 fjernes Kontaktoplysninger: info@exactinvest.dk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-17 tilføjes Legale ejere: K. OVERGAARD HOLDING ApS, Nis Christian Mamsen, AAHA Holding ApS, HEPTAGON ApS, OLE SCHOU FRANDSEN HOLDING ApS, HUMMELUHR HOLDING ApS, MEA ACTA ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-17 fjernes Legale ejere: SPI - Administration ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-16 tilføjes Legale ejere: SPI - Administration ApS (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-16 fjernes Legale ejere: BESS 1 ApS (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-17 tilføjes Reelle ejere: Nis Christian Mamsen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-17 fjernes Reelle ejere: Carsten Bruun Madsen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-16 tilføjes Reelle ejere: Carsten Bruun Madsen (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-05-16 fjernes Reelle ejere: Martin Nymark Hansen (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 tilføjes Direktion: Carsten Bruun Madsen (direktør) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 fjernes Direktion: BESS 1 ApS (direktør) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-16 tilføjes Interessenter: SPI - Administration ApS, BESS 1 ApS (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-16 fjernes Interessenter: SPI - Administration ApS (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-05-15 fjernes Interessenter: BESS 1 ApS (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-01-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhusene 6, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-01-26 tilføjes Direktion: BESS 1 ApS (direktør) (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-01-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-26 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Hovedbranche: Anden teknisk rådgivning (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Interessenter: BESS 1 ApS (offentliggjort 2024-05-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: info@exactinvest.dk (offentliggjort 2024-06-03)
Den 2024-01-26 tilføjes Legale ejere: BESS 1 ApS (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-01-26 tilføjes Navne: BESS 3 K/S (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Reelle ejere: Martin Nymark Hansen (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Vedtægter: 2024-01-26 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-29)