Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Bibranche | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-01-25 tilføjes Legale ejere: Pernilla Fürst, Ellen Fürst, Laurits Fürst (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Legale ejere: Eva Fürst (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-23 tilføjes Legale ejere: Eva Fürst, EJENDOMSSELSKABET AF 18/3 2004 ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-25 fjernes Reelle ejere: Eva Fürst (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-23 tilføjes Reelle ejere: Eva Fürst, Christian Janus Erdmann Fürst (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 26, st., 2300 København S (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Direktion: Christian Janus Erdmann Fürst (direktør) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med køb, salg og udlejning af fast ejendom samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-06-30 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-23 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: janus@fuerst.dk (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Navne: Patrokles ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Stiftere: Eva Fürst, EJENDOMSSELSKABET AF 18/3 2004 ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Vedtægter: 2024-01-23 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-23 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Filoktetes ApS. (offentliggjort 2024-01-25)