Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 tilføjes Legale ejere: Tom Laub Holding ApS (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-25 fjernes Legale ejere: Tom Teilmann Laub Nielsen (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-22 tilføjes Legale ejere: Tom Teilmann Laub Nielsen (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2024-01-24 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bybakken 24, 3660 Stenløse (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Direktion: Tom Teilmann Laub Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg, servicering, rådgivning mv. vedr. læge- og hospitalsartikler samt herunder efter direktionens skøn beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Navne: TL Medicals ApS (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Reelle ejere: Tom Teilmann Laub Nielsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Stiftere: Tom Teilmann Laub Nielsen (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Vedtægter: 2024-01-22 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-24)
Den 2024-01-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-24)