Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-25 tilføjes Reelle ejere: Lone Nielsen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-24 fjernes Reelle ejere: Lone Nielsen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-17 tilføjes Reelle ejere: Lone Nielsen, Tobias Kusk Tscherning Nielsen, Emil Kusk Tscherning Nielsen, Karsten Tscherning Nielsen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksdal Alle 109, 7800 Skive (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Direktion: Karsten Tscherning Nielsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter, samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-17 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Legale ejere: Tobias Kusk Tscherning Nielsen, Emil Kusk Tscherning Nielsen, Karsten Tscherning Nielsen, Lone Nielsen (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-17 tilføjes Navne: TELK Holding ApS (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Stiftere: Tobias Kusk Tscherning Nielsen, Lone Nielsen, Karsten Tscherning Nielsen, Emil Kusk Tscherning Nielsen (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Vedtægter: 2024-01-17 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-22)