Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-02-01 tilføjes Direktion: Lars Vennevold (direktør) (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-02-01 tilføjes Kontaktoplysninger: lars.vennevold@gmail.com (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-02-01 tilføjes Legale ejere: Lars Vennevold (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lærkevej 1, 8752 Østbirk (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Formål: Tømrer- og Snedker firma (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-02-01 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 43.500,00 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Navne: L. Vennevold Holding ApS (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Reelle ejere: Lars Vennevold (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Stiftere: Lars Vennevold (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af Lars Vennevold (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Vedtægter: 2024-01-17 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-19)