Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Binavne | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stamholmen 111, 1., 2650 Hvidovre (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 26. 4., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 tilføjes Legale ejere: Højland Holding ApS, BILSYN PLUS HOLDING ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-23 fjernes Legale ejere: Højland Holding ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 tilføjes Navne: Car Release ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-23 fjernes Navne: Højland Consulting ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 tilføjes Reelle ejere: Jonas Højland, Frank Balle (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-23 fjernes Reelle ejere: Jonas Højland (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 tilføjes Vedtægter: 2024-04-24 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-04-24 fjernes Binavne: Højland&Co ApS, Højland Leasing ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-23 tilføjes Binavne: Højland&Co ApS, Højland Leasing ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-22 tilføjes Vedtægter: 2024-01-22 (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-18 tilføjes Vedtægter: 2024-01-18 (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fadet 6, 26. 4., 1799 København V (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-18 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Direktion: Jonas Højland (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er virksomhedsrådgivning herunder rådgivning om ledelsesdrift, udlejning og leasing af biler og motorkøretøjer samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-18 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Legale ejere: Højland Holding ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-18 tilføjes Navne: Højland Consulting ApS (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-18 tilføjes Reelle ejere: Jonas Højland (offentliggjort 2024-04-25)
Den 2024-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Stiftere: Højland Holding ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den administrerende direktør. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)