Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Binavne | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-10-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 43, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. MARTS 1972 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-10-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 fjernes Bestyrelse: Hanne Margit Oppelstrup (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-31 fjernes Direktion: Hanne Margit Oppelstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med maskiner og anden dermed i forbindelse stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-01 tilføjes Vedtægter: 1991-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-12 tilføjes Navne: HANDELSAKTIESELSKABET AF 15. MARTS 1972 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 fjernes Navne: E. OPPELSTRUPS MASKINFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-11 fjernes Binavne: A/S OPMAFO (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-08 fjernes Bestyrelse: Birger Kjæhr Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-08 fjernes Direktion: Egon Oppelstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalgas Boulevard 43, 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Bestyrelse: Birger Kjæhr Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Binavne: A/S OPMAFO (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Direktion: Egon Oppelstrup (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Navne: E. OPPELSTRUPS MASKINFORRETNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1972-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)