Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-18 tilføjes Hovedbranche: Speditører (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-17 tilføjes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-17 fjernes Hovedbranche: Vejgodstransport (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vejlsøvej 51, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Direktion: Mikkel Høfdinghoff Kristensen (direktør) (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive logistik virksomhed samt anden efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-17 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Legale ejere: Logistics Plus, Inc (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Navne: Logistics Plus Scandinavia ApS (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Reelle ejere: Yuriy Romanovich Ostapyak (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Revisor: MARTINSEN STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-23)
Den 2024-01-17 tilføjes Stiftere: Logistics Plus, Inc (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Vedtægter: 2024-01-17 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-18)