Sektion (alle) | |||||||
Tegningsregel | Virksomhedsstatus | Direktion | Hjemmeside | ||||
Formål | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Vedtægter | Bibranche | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform |
Den 2024-08-26 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-08-26 fjernes Direktion: Ulrik Trend Mogensen (direktør) (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-06-01 fjernes Hjemmeside: www.prospecting.dk (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-05-18 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere bistand og rådgivning vedr. drift at smv virksomheder (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-18 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-17 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-02 fjernes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-05-18 tilføjes Legale ejere: UTM HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-18 fjernes Legale ejere: Martin Leth Pedersen (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-17 fjernes Legale ejere: UTM HOLDING ApS (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 tilføjes Legale ejere: Theis Peter Rose Bjørn (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-03 fjernes Legale ejere: Theis Peter Rose Bjørn (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-18 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Trend Mogensen (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-18 fjernes Reelle ejere: Martin Leth Pedersen (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-17 fjernes Reelle ejere: Ulrik Trend Mogensen (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 tilføjes Reelle ejere: Theis Peter Rose Bjørn (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-03 fjernes Reelle ejere: Theis Peter Rose Bjørn (offentliggjort 2024-05-17)
Den 2024-05-18 tilføjes Vedtægter: 2024-05-18 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-18 fjernes Bibranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-18 fjernes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 tilføjes Bibranche: Arkitektvirksomhed (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-03 tilføjes Bibranche: Cafeér, værtshuse, diskoteker mv. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-05-18 fjernes Direktion: Martin Leth Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-01-31 tilføjes Kontaktoplysninger: Ulrik@prospecting.dk (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 4, 8560 Kolind (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Direktion: Martin Leth Pedersen (direktør) (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-01-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at levere bistand og rådgivning vedr. outbound og inbound salgsaktiviteter, og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-06 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Hjemmeside: www.prospecting.dk (offentliggjort 2024-06-06)
Den 2024-01-06 tilføjes Hovedbranche: Call centres virksomhed (offentliggjort 2024-05-14)
Den 2024-01-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Legale ejere: UTM HOLDING ApS, Martin Leth Pedersen (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-01-06 tilføjes Navne: Prospecting ApS (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Trend Mogensen, Martin Leth Pedersen (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-01-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Stiftere: UTM HOLDING ApS, Martin Leth Pedersen (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2024-08-26)
Den 2024-01-06 tilføjes Vedtægter: 2024-01-06 (offentliggjort 2024-05-22)
Den 2024-01-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-16)
Den 2024-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-26)