Sektion (alle) | |||||||
Navne | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-10 tilføjes Navne: InnerPoint ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-09 fjernes Navne: InnerPoint. ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Navne: InnerPoint. ApS (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-10 tilføjes Vedtægter: 2024-01-10 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Vedtægter: 2024-01-08 (offentliggjort 2024-01-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigurdsgade 31, 4. 7., 2200 København N (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Direktion: Casper Torp Hornstrup (direktør) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-08 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Legale ejere: Casper Torp Hornstrup (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Reelle ejere: Casper Torp Hornstrup (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Stiftere: Casper Torp Hornstrup (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-09)