Sektion (alle) | |||||||
Kapital | Vedtægter | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-04-02 tilføjes Vedtægter: 2024-04-02 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-02-27 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Uniforce ApS. (offentliggjort 2024-02-27)
Den 2024-01-09 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lækrogen 120, 4. 4., 2620 Albertslund (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Direktion: Kenneth Lauruhn-Peippo (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-07 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-01-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-01-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Legale ejere: Christina Hansen Lauruhn-Peippo, Kenneth Lauruhn-Peippo (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Navne: Lauruhn-Peippo Holding ApS (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Reelle ejere: Christina Hansen Lauruhn-Peippo, Kenneth Lauruhn-Peippo (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Stiftere: Kenneth Lauruhn-Peippo, Christina Hansen Lauruhn-Peippo (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Vedtægter: 2024-01-07 (offentliggjort 2024-04-02)
Den 2024-01-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-09)
Den 2024-01-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-09)