Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Vedtægter | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Ejerskaber |
Den 2024-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 6, 9270 Klarup (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-07-10 tilføjes Bestyrelse: Julie Steen Svaneborg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-07-10 fjernes Bestyrelse: Tim Rosenkrantz Buur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-06-30 tilføjes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-06-29 fjernes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-06-30 tilføjes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-06-29 fjernes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-20 tilføjes Vedtægter: 2024-02-20 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hornbækvej 6, 9270 Klarup (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-01-08 tilføjes Bestyrelse: Tim Rosenkrantz Buur (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-10)
Den 2024-01-08 tilføjes Direktion: Søren Bondo Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med administration, køb, salg, investering, eje kapitalandele i andre virksomheder samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-06-30 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-08 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Legale ejere: SAJ Finans ApS, Søren Bondo Andersen Holding ApS (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-01-08 tilføjes Navne: Quantum Gas Trading A/S (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Reelle ejere: Søren Bondo Andersen, Søren Agersbæk Jensen (offentliggjort 2024-09-23)
Den 2024-01-08 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Stiftere: Søren Bondo Andersen Holding ApS, SAJ Finans ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, af bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Vedtægter: 2024-01-08 (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Quantum Gas Europe A/S. (offentliggjort 2024-01-08)