Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Bestyrelse | Navne | ||||
Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 tilføjes Reelle ejere: Justin Warren Ihnken, Jeppe Oleander Ramsbæk (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-24 fjernes Reelle ejere: Justin Warren Ihnken, Jeppe Oleander Ramsbæk (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 tilføjes Bestyrelse: Alexander Burden-Hansen (næstformand) (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 tilføjes Navne: Enorra Technologies ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-10 fjernes Navne: EVE Technologies ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-06-11 tilføjes Vedtægter: 2024-06-11 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-05-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 53, 2300 København S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 53, 2300 København S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hannemanns Allé 53, 2300 København S (offentliggjort 2024-05-08)
Den 2024-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-05-02 tilføjes Reelle ejere: Justin Warren Ihnken, Jeppe Oleander Ramsbæk (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-05-01 fjernes Reelle ejere: Justin Warren Ihnken, Jeppe Oleander Ramsbæk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-01-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Allé 56, 6., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-05-06)
Den 2024-01-05 tilføjes Direktion: Justin Warren Ihnken (adm. dir.) (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling og drift af en digital markedsplatform samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-05 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Legale ejere: Enorra Group ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Navne: EVE Technologies ApS (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-01-05 tilføjes Reelle ejere: Justin Warren Ihnken, Jeppe Oleander Ramsbæk (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-01-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Stiftere: Enorra Group ApS (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-01-05 tilføjes Vedtægter: 2024-01-05 (offentliggjort 2024-06-12)
Den 2024-01-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-01-08)
Den 2024-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-01-08)