Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Frederik Sølver(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Frederik Sølver | 26.02.2024 | Nordre Fasanvej 36, 2000 Frederiksberg |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Sirius Design | 44544423 | Aktiv | Fremstilling af cykler og invalidekøretøjer (309200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
26.02.2024 | 0,00 (km) | Nordre Fasanvej 36, 2000 Frederiksberg | Nordre Fasanvej 36, 2000 Frederiksberg |
Sirius Design. |
Sidst opdateret den 09.01.2024 og angivet som gældende fra 01.02.2024 (240 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
SIRIUS BUSINESS GROUP A/S | 29311226 |
SIRIUS BYG V/KENT JAKOBSEN | 16132381 |
Sirius Company A/S | 12646984 |
SIRIUS CONSULTANTS A/S | 29311226 |
Sirius Design | 44544423 |
Sirius din nedriver ApS | 42343714 |
SIRIUS DUN A/S | 19778983 |
SIRIUS EJENDOMME A/S | 31185688 |
Sirius Energy P/S | 39268477 |
SIRIUS EQUITY ApS | 28687699 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Frederik Sølver(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Frederik Sølver(virk.: 1) Fuldt ansvarlig deltagere | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 100 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |