Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-08 tilføjes Reelle ejere: Jens Henrik Haaning (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2024-01-07 fjernes Reelle ejere: Jens Henrik Haaning (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høgevej 15, 3400 Hillerød (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2024-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2024-01-06 fjernes Kontaktoplysninger: hh@aqagis.com (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2023-12-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 76, 4., 2300 København S (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2023-12-29 tilføjes Direktion: Jens Henrik Haaning (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i og handle med valuta og dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-29 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 42.105,26 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Kontaktoplysninger: hh@aqagis.com (offentliggjort 2024-01-06)
Den 2023-12-29 tilføjes Legale ejere: CHICO Holding ApS (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-12-29 tilføjes Navne: FX Pulje I ApS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Reelle ejere: Jens Henrik Haaning, Jens Henrik Haaning (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Revisor: NORDKYST REVISION GODKENDT REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Stiftere: GNI Capital ApS (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Vedtægter: 2023-12-29 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-30)
Den 2023-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-30)