Sektion (alle) | |||||||
Legale ejere | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: FJORDBAK BYG A/S (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-12-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frilandsvej 111, 9800 Hjørring (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Bestyrelse: Jens Henrik Jørgensen (formand) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Direktion: Anders Ulrik Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-22 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Legale ejere: VAGUS C ApS (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2023-12-22 tilføjes Navne: Ejendomsselskabet Ejnarparken II ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Reelle ejere: Anders Ulrik Sørensen, Jens Henrik Jørgensen, Lasse Gram Pedersen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Stiftere: VAGUS C ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Vedtægter: 2023-12-22 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-27)