Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Dennis Engberg Jensen (direktør) (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2024-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: dennis.jensen@cnctec.dk (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2024-01-01 tilføjes Legale ejere: Cnctec Holding ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2024-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højevej 30, 6900 Skjern (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2024-01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Hovedbranche: Reparation af maskiner (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Navne: Cnctec ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Reelle ejere: Dennis Engberg Jensen (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Stiftere: Cnctec Holding ApS (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Vedtægter: 2023-12-22 (offentliggjort 2023-12-27)
Den 2023-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-27)