Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | xbrl | Hvidhvask | ||||
Binavne | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bodil Møllevej 21, 8362 Hørning (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygårdsparken 36, 8464 Galten (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jan.moller@gmail.com (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2024-09-02 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygårdsparken 36, 8464 Galten (offentliggjort 2024-09-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Binavne: Swift Bit Holding ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Direktion: Jan Møller (direktør) (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, herunder at eje kapitalandele i andre selskaber, samt dermed beslægtet virksomhed efter direktionens skøn (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-05-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Legale ejere: Dobbelt Møller Holding ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Navne: JM Holding af 1. december 2023 ApS (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Reelle ejere: Jan Møller (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Revisor: Grant Thornton, Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Vedtægter: 2023-12-01 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-19)