Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jesper Geisler | 17.06.2024 | direktør |
Søren Grud Rosenmeier | 07.02.2024 | direktør |
Henrik Deichmann Arent | 07.02.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Ulrik Nicolai Jungersen | 15.12.2023 | 07.02.2024 | direktør |
Martin Jørgensen | 15.12.2023 | 07.02.2024 | direktør |
Louise In Birk Delfs | 15.12.2023 | 07.02.2024 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Helena Jose Sardinha Petersen | 30.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Martin Jørgensen | 30.01.2024 | næstformand |
Louise In Birk Delfs | 19.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Agner Nørgaard Mark | 19.01.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Jørgensen | 19.01.2024 | 29.01.2024 | bestyrelsesmedlem |