Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Caroline Skovgård Jørgensen | 13.12.2023 | |
Mike Juul Olsen | 13.12.2023 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Caroline Skovgård Jørgensen | 01.01.2024 | 04.06.2024 | 33,33-49,99% | 33,33 % |
Mike Juul Olsen | 01.01.2024 | 03.06.2024 | 50,00-66,66% | 50,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Seemo ApS (CVR 44531186) | NORMAL | 07.05.2024 | 50,00-66,66% | 50,00-66,66% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Seemo ApS (CVR 44531186) | NORMAL | 01.01.2024 | 06.05.2024 | 100,00% | 100,00% |