Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | Direktion | Bibranche | ||||
Formål | Hovedbranche | Vedtægter | Hvidhvask | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2024-06-28 fjernes Bestyrelse: Andréa Edstrom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-02-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ambolten 1, 6800 Varde (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2024-01-22 tilføjes Direktion: Kim Blicher Lauridsen (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-21 fjernes Direktion: Pål Warolin (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-19 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og forvalte løsøre og fast ejendom, yde administrations- og konsulentbistand vedrørende strategi, ledelse, forretningsudvikling og administration til datterselskaber og associerede selskaber, eje kapitalandele i andre selskaber samt udøve enhver anden virksomhed, der er accessorisk eller relateret til ovenstående aktiviteter. (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2024-01-19 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-18 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2024-01-19 tilføjes Vedtægter: 2024-01-19 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-02-23)
Den 2023-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Göteborg Plads 1, 9., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Bestyrelse: Andréa Edstrom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-12-14 tilføjes Direktion: Pål Warolin (direktør) (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2023-12-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber, samt enhver aktivitet, der efter ledelsens skøn er beslægtet hermed. (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-14 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-01-22)
Den 2023-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Legale ejere: Uniwater AB (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Navne: Uniwater Holdco ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Stiftere: Uniwater AB (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Vedtægter: 2023-12-14 (offentliggjort 2024-01-19)
Den 2023-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2024-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Circle Line DK ApS. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LAURIDSEN HANDEL-IMPORT A/S. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LAURIDSEN RØRTEKNIK A/S. (offentliggjort 2024-01-31)
Den 2024-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NAL PRODUCTS ApS. (offentliggjort 2024-01-31)