Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Direktion | Legale ejere | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform |
Den 2023-12-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-12 tilføjes Direktion: Nick Mehlsen Batsberg (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-12 tilføjes Legale ejere: Nick Mehlsen Batsberg (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: UDEN RETSVIRKNING (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllestræde 11, 1., 8900 Randers C (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Binavne: Guldæg ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, eje og afhænde unoterede og noterede kapitalandele samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-12 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Navne: Guldfugl ApS (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Reelle ejere: Nick Mehlsen Batsberg (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Stiftere: Nick Mehlsen Batsberg (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør alene. (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Vedtægter: 2023-12-11 (offentliggjort 2023-12-15)
Den 2023-12-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-15)