Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 159, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Ådalen 159, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2024-01-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Geysir Therapeutics ApS. (offentliggjort 2024-01-12)
Den 2023-12-13 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ådalen 159, 9700 Brønderslev (offentliggjort 2024-08-22)
Den 2023-12-12 tilføjes Direktion: Anne Skøttrup Mørkholt (adm. dir.) (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er investeringsvirksomhed, og herunder at eje kapitalandele i andre kapitalselskaber, samt anden hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-12 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Legale ejere: Anne Skøttrup Mørkholt, Kasper Grønbech Larsen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Navne: AKGM Holding ApS (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Reelle ejere: Anne Skøttrup Mørkholt, Kasper Grønbech Larsen (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Stiftere: Kasper Grønbech Larsen, Anne Skøttrup Mørkholt (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Vedtægter: 2023-12-12 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-13)
Den 2023-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-13)