Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Legale ejere | Direktion | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Kapital | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-10 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-09-09 fjernes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 3, st., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 2, st. 3., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dyrehavevej 2, st. 3., 2930 Klampenborg (offentliggjort 2024-08-28)
Den 2024-08-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-15 tilføjes Hjemmeside: www.neuroinnovatech.com (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-15 tilføjes Kontaktoplysninger: info@neuroinnovatech.com (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-07-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-07-02 tilføjes Legale ejere: GK PARTNERS ApS (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 tilføjes Legale ejere: ABCHill Holding ApS, AC Nordic ApS (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Legale ejere: GK PARTNERS ApS (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-09-11)
Den 2024-07-02 fjernes Reelle ejere: Allan Traugott Wehnert (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-28 tilføjes Direktion: Allan Traugott Wehnert (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 fjernes Direktion: Tom Glæsner Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 tilføjes Vedtægter: 2024-06-28 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-28 fjernes Bestyrelse: Christian Torben Hill-Madsen (formand) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-06-21 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-20 fjernes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-07 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-06-21)
Den 2024-06-06 fjernes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-15 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-06-07)
Den 2024-05-14 fjernes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-06 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-05-15)
Den 2024-05-05 fjernes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-06 tilføjes Bestyrelse: Christian Torben Hill-Madsen (formand) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-02-06 tilføjes Navne: NEUROINNOVATECH ApS (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-05 fjernes Navne: AT Projektselskab I ApS (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 tilføjes Revisor: Beierholm Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2024-02-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren i forening med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-02-06 tilføjes Vedtægter: 2024-02-06 (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2024-02-05 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-05-07)
Den 2024-02-04 fjernes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-11 tilføjes Legale ejere: GK PARTNERS ApS, Alteral Therapeutics ApS (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-01-10 fjernes Legale ejere: Alteral Therapeutics ApS (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2024-01-11 tilføjes Reelle ejere: Kiri Lillan Glæsner, Allan Traugott Wehnert (offentliggjort 2024-02-05)
Den 2024-01-10 fjernes Reelle ejere: Allan Traugott Wehnert (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2024-01-09 tilføjes Kapital (Kapital): 160.000,00 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2024-01-09 tilføjes Vedtægter: 2024-01-09 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mesterlodden 3, 1., 2820 Gentofte (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-11-28 tilføjes Direktion: Tom Glæsner Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-03)
Den 2023-11-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle repositionerede lægemidler samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2025-04-30 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-11-28 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-28 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af farmaceutiske præparater (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Legale ejere: Alteral Therapeutics ApS (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-11-28 tilføjes Navne: AT Projektselskab I ApS (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-28 tilføjes Reelle ejere: Allan Traugott Wehnert (offentliggjort 2024-02-02)
Den 2023-11-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-28 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-28 tilføjes Stiftere: Alteral Therapeutics ApS (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-02-07)
Den 2023-11-28 tilføjes Vedtægter: 2023-11-28 (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2023-11-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-08)
Den 2023-11-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-08)