Sektion (alle) | |||||||
Reelle ejere | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Ejerskaber |
Den 2023-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jacob Alexander Lehn Bruus-Jensen, Nicholas Jonah Neubert Bruus-Jensen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-12-14 fjernes Reelle ejere: Jacob Alexander Lehn Bruus-Jensen, Nicholas Jonah Neubert Bruus-Jensen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-12-04 tilføjes Reelle ejere: Jacob Alexander Lehn Bruus-Jensen, Nicholas Jonah Neubert Bruus-Jensen (offentliggjort 2024-04-30)
Den 2023-12-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Marievej 2, 1. th., 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Bestyrelse: Peter Lindholm Sørensen (næstformand) (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Direktion: Christopher Leo Rossel (direktør) (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve, udvikle og sælge fast ejendom samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2024-12-31 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2023-12-04 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Legale ejere: Nordpartners Capital I ApS, Erik Sørensen Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Navne: ACJP ApS (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Stiftere: Nordpartners Capital I ApS, Erik Sørensen Ejendomme ApS (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren, bestyrelsesformanden og næstformanden i forening, eller af bestyrelsesformanden og næstformanden i forening eller af alle bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Vedtægter: 2023-12-04 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-05)
Den 2023-12-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Bakkegården NH ApS. (offentliggjort 2023-12-11)