Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1997-03-14 fjernes Navne: LEMVIG SLIDBANE-OG DÆKSERVICE BRDR BACH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Beliggenhedsadresse: STATSAUTORISEREDE REVISORER, 7620 Lemvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Bestyrelse: Lise Solveig Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-30 fjernes Direktion: Johannes Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde og administrere fast ejendom samt udøve industri og handel med autogummi og andet tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Vedtægter: 1982-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: STATSAUTORISEREDE REVISORER, 7620 Lemvig (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Bestyrelse: Lise Solveig Bach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Direktion: Johannes Bach (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Navne: LEMVIG SLIDBANE-OG DÆKSERVICE BRDR BACH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1976-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)